Математические трюки: 9 трюков,которым вас забыли научить в школе

Математические трюки: 9 трюков,которым вас забыли научить в школе Саморазвитие

Математические трюки: 9 трюков,которым вас забыли научить в школе.Научитесь быстро считать в уме!Считать в уме очень удобно. Вы заранее знаете, сколько сдачи вам дадут в магазине. Да и вообще — такое умение позволяет чувствовать себя чуть ли не суперменом.Кроме того, устный счет развивает внимание, память, концентрацию. Так что дерзайте. Вот несколько подсказок, как быстро посчитать в уме, если под рукой не оказалось калькулятора.

Математические трюки: 9 трюков,которым вас забыли научить в школе

1) Как умножать большие числа.

Вам нужно перемножить большие числа в уме? Если одно из них четное, сделайте так: четное число уменьшите в два раза, а второе увеличьте в два раза:

24*25 это 12*50 это 6*100 это 3*200 = 600

2)Математические трюки: Как умножать на 11.

Допустим, вам нужно умножить 52 на 11. Представьте между цифрами числа 58 свободное пространство: 5_2. Теперь сложите первую и вторую цифру этого числа и поместите в это пространство: 5_(5+2)_2. Результат умножения готов: 52*11=572.

Если при сложении двух цифер у вас получилось двузначное число, берите только вторую цифру, а к первой цифре исходного числа прибавляйте единицу:

  • 87*11= 8_(8+7)_7
  • 8_(15)_7 = (8+1)_5_7
  • 87*11=957
Читайте также: Этим хитростям учат ещё в школе. И они до сих пор работают!

3) Как умножать на 5 большие числа.

Возьмите это число и разделите на 2. Если результат целое число, добавьте к нему 0 в конце.  1398*5=(1398/2)=699=6990

Если результат деления 2 — число с остатком, отбросьте остаток и добавьте 5 в конце: 4579*5=(4579/2)=2289.5=22895.

4)Математические трюки: Как умножать на 4.

Для этого умножьте число на 2, а потом снова умножьте его на 2:

56*4=56*2=112*2=224.

5) Математические трюки:Как делить на 5 в уме.

Очень просто! Умножьте число на 2 и сместите запятую на один знак назад:

  • 135/5
  • 135*2=270
  • Ответ: 27.0, то есть 27.

Или

  • 157/5
  • 157*2=314
  • Ответ: 31,4.

6) Как быстро возводить в квадрат двузначное число на 5.

Умножьте первую цифру числа на саму себя плюс единица и добавьте в конце 25:

75*75=7*(7+1)_25=7*8_25=5625.

7)Математические трюки: Как вычислить 15%.

Возьмите 10% от числа (разделите число на 10) и добавьте к этому числу половину от полученных 10%.

15% от 700 долларов = (10% от $700)+((10% от $700)/2) = $70 + $35 = $105.

Читайте также: ХИТРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ — Применяйте осторожно !

8) Математические трюки:Как вычесть из 1000.

Отнимите все цифры числа от 9, кроме последней, последнее цифру числа отнимите от 10:

1000-657=(9-6)_(9-5)_(10-7)=343.

9) Как складывать однозначные числа.

Допустим, вам нужно сложить 6 и 9. Спросите себя, сколько числу 6 не хватает до 10 (это 4). Представьте 9 как сумму 4 и какого-то второго кусочка (это 5).

Прибавьте к 6 сначала 4, а уже потом 5. Ваш ответ — 15.

Вам трудно дается математика? Ученые знают почему! Эти трюки вам обязательно пригодятся! Сохраните их себе и не забудьте рассказать о них другим!

Понравилось ? Поделись с друзьями !
Понравилось? Присоединяйся к нашему сообществу:
Одноклассники  Вконтакте  Facebook  Pinterest  Twitter 
Подписывайтесь на наc в INSTAGRAM
источник
Оцените статью
Great Picture